Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Licencias Agente: MOLES MARIANA ALEJANDRA (DNI: 23114887) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Personal | Oficina | Nivel | Cargo / Hrs. Cat. | Sit. Revista | Curso | Turno | Art�culo | Inciso | Desde | Hasta | Cant. Dias | Observaciones |
Docente | 24 | EGB1 | MAESTRA DE GRADO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C S/S | 12-12-2005 | 26-05-2006 | 166 | DIRECTORA ESC. 527. |
Docente | 527 | EGB1 | MAESTRA DE CICLO | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C S/S | 12-12-2005 | 26-05-2006 | 166 | DIRECTORA ESC. 527. |
Docente | 179 | EGB1 | MAESTRA DE CICLO | Titular | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 27-02-2009 | 07-03-2013 | 1470 | VICE INT. |
Docente | 179 | EGB1 | MAESTRA DE CICLO | Titular | SEC 11 | Sin Turno | 29 | C | 17-03-2014 | 21-04-2014 | 36 | DIRECT. SUPL |
Docente | 107 | EGB1 | MAESTRA DE CICLO | Interino | NO TIENE | Sin Turno | 29 | C | 17-03-2014 | -- | - | DIRECT. SUPL |
Docente | 527 | EGB1 | DIRECTORA | Titular | SEC 11 | Sin Turno | 29 | C | 28-10-2015 | 15-02-2024 | 3033 | SUPERV. TEC. ESC. PRIMARIA SUPL.-P/CARGA 11/15- SEGUN NOTA 69/24 REINTEGRO INFO A SLDO 3/24 |
Docente | 69 | Primario | DIRECTORA SEC11 | Titular | SEC 11 | Sin Turno | 29 | C S/S | 12-04-2024 | -- | - | INFO A SLDO 6/24- PEDI DESIGNACION- COBRA POR ESCUELA N° 54 |
- Fin de Listado - |