Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N� 656 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 21387223 | BARBOSA ARTURO | 30-03-2001 | 01-11-2017 | Ver | Ver | 27 | 6 | 16 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 41089535 | CHACON IMANOL | 18-02-2022 | 18-02-2022 | Sin registros | Sin registros | 2 | 5 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 33280222 | DIAZ GUSTAVO DANIEL | 21-03-2023 | 21-03-2023 | Sin registros | Ver | 1 | 4 | 0 | |
10 | 9-15 Director de 3ra Escuela Media | 1-3 | 5 | 32539049 | FERNANDEZ ELIAS | 18-04-2013 | 01-08-2022 | Ver | Sin registros | 11 | 0 | 28 | |
10 | 1-11 Maestro de Año de Escuela Común | 1-2 | 1 | 16757428 | FREDES LILIANA ELISA | 18-04-1996 | 24-08-2009 | Ver | Ver | 27 | 0 | 16 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-2 | 4 | 16757428 | FREDES LILIANA ELISA | 18-04-1996 | 12-06-2017 | Ver | Ver | 27 | 0 | 16 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 27378458 | GALLO MIGUEL EZEQUIEL | 23-08-2021 | 23-08-2021 | Ver | Sin registros | 5 | 2 | 29 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 28356502 | GOMEZ CRISTIAN DANIEL | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 30376633 | GONZALEZ CARINA ANDREA | 04-03-2024 | 04-03-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 4 | 27 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 31755469 | HUENELAF HERNAN | 15-03-2023 | 15-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 30893723 | IMBERINI ESTEBAN DIEGO | 01-03-2018 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 3 | 0 | |
10 | 9-44 Preceptor | 2-3 | 6 | 24825959 | MAIZ JULIO E. | 27-04-2015 | 15-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 9 | 0 | 13 | |
10 | 9-44 Preceptor | 1-3 | 1 | 32539033 | PAGNUCCO IRUPE | 01-04-2023 | 01-04-2023 | Sin registros | Sin registros | 6 | 6 | 20 | |
10 | 9-27 Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra Escuela Media | 1-3 | 4 | 31780654 | SANCHEZ MARA LAURA | 01-04-2008 | 01-04-2023 | Ver | Sin registros | 15 | 6 | 18 | |
10 | 9-30 Secretario de 3ra Escuela Media | 1-2 | 6 | 29141470 | SANCHEZ MARISA DAIANA | 11-08-2003 | 01-07-2014 | Ver | Sin registros | 20 | 3 | 16 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 31163640 | SEMCHMAN VERONICA ANDREA | 01-08-2023 | 01-08-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 0 | 0 | |
10 | 9-63 PEP Centro Form. Prof. 16 HS | 1-2 | 1 | 26124807 | TUQUET VANESA VIVIANA | 22-02-2023 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 5 | 0 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 3 | 25024961 | AGRA MARIA L | 02-05-2008 | 22-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 12 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 1 | 26693862 | BOTTONE HERNAN DARIO | 06-03-2019 | 06-03-2019 | Sin registros | Sin registros | 5 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 6 | 19080098 | CHIAPPINI MARIA JOSE | 29-08-2013 | 22-02-2023 | Sin registros | Sin registros | 10 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 1 | 32650139 | DIAZ DEBORA JANET | 23-02-2024 | 23-02-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
826 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 5 | 29912176 | ERMANN ROSA EDITH | 30-01-2017 | 29-02-2024 | Ver | Sin registros | 10 | 4 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1-2 | 12 | 1 | 35694009 | HUENELAF JULIO DARIO | 15-03-2023 | 15-03-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 1 | 16493173 | IUORIO SERGIO BRUNO | 26-02-2024 | 26-02-2024 | Sin registros | Sin registros | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 1122 | 1-2 | 12 | 1 | 13671094 | LOPEZ ANIBAL ADOLFO | 15-03-2016 | 15-03-2016 | Sin registros | Sin registros | 8 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1-3 | 3 | 12 | 29141470 | SANCHEZ MARISA DAIANA | 07-09-2004 | 01-10-2018 | Ver | Sin registros | 20 | 3 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 1-2 | 12 | 13 | 35596893 | VOGEL CAMILA NAHIR | 27-08-2021 | 18-04-2024 | Sin registros | Sin registros | 2 | 11 | 0 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-2 | 0-0-0 | 1-1 | 20094794 | CORRIAS PERLA MARINA | 08-07-2002 | 08-07-2002 | Sin registros | Sin registros | 22 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 28356552 | GUAJARDO MARIA JOSE | 01-09-2011 | 23-09-2011 | Sin registros | Sin registros | 12 | 11 | 0 | |
- Fin de Listado - |