Información de Recursos Humanos |
Consulta de Agentes | Consulta de Agentes RRHH | Oficinas | Cargos | Cargos Aux. por Región | Estadísticas | Liquidación de Haberes |
---|
Planta Funcional |
---|
OFICINA N� 94 |
ALTAS PERSONAL DOCENTE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo | Sit. Rev. | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
11 | 3-15 M.DE AÑO 3° CICLO JORN COMPL. | 1-2 | 15 | 24732985 | CABANEZ ANA MARIA | 29-09-2010 | 01-04-2018 | Sin registros | Sin registros | 7 | 7 | 28 | |
11 | 3-17 MAESTRO ESPECIAL ESC JOR COMP 12 HS | 1-2 | 1 | 33011767 | DELFINO LUCIANO OSCAR | 19-03-2012 | 19-03-2012 | Sin registros | Sin registros | 12 | 2 | 7 | |
11 | 8-9 Maestro de Año Jornada Completa Nivel inicial | 1-2 | 25 | 29912163 | LLANQUINAO CLAUDIA FABIAN | 04-03-2018 | 09-03-2022 | Ver | Sin registros | 4 | 3 | 25 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-3 | 16 | 30797085 | LORENZATTO HECTOR JOSE LU | 29-02-2008 | 01-11-2022 | Ver | Ver | 16 | 4 | 11 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 36 | 26883403 | OLEA MARIA JOSE | 25-03-2004 | 28-02-2012 | Ver | Sin registros | 20 | 2 | 14 | |
11 | 3-11 Maestro de Año | 1-1 | 14 | 22508825 | ROJAS CLAUDIO FABIAN | 01-02-1999 | 02-08-2009 | Ver | Sin registros | 25 | 6 | 7 | |
11 | 3-21 DIRECTOR SEGUN CATEG JORN COMP 7 hs | 1-1 | 2 | 11438610 | ROJEL ISABEL GLADYS | 01-06-1976 | 01-06-1976 | Ver | Sin registros | 48 | 0 | 1 | |
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL HORAS CATEDRA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Ci | Gr | Cu | Di | Tu | Mat | Sit. | HC | Sec. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MM | DD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1-2 | 15 | 9 | 30797085 | LORENZATTO HECTOR JOSE LU | 05-09-2016 | 01-05-2024 | Ver | Ver | 14 | 7 | 12 | ||
- Fin de Listado - |
ALTAS PERSONAL AUXILIAR [NO DOCENTE] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley | Cargo Base | Cargo Subr. | Sit. Rev. | Documento | Apellido y Nombres | Fecha Ingreso | Fecha Alta | Fecha Baja | Licencias | Com. Serv. | AA | MA | DA |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 29091855 | ANCATEN GLADYS NOEMI | 25-07-2023 | 25-07-2023 | Sin registros | Sin registros | 1 | 1 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 34629476 | FIGUEROA SANDRA MARCELA | 01-05-2013 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 10 | 0 | 2 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 28019160 | MANSILLA SILVINA ANDREA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 5 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-5 | 0-0-0 | 2-3 | 19044995 | OVANDO SILVIA ELENA | 01-10-2018 | 01-10-2018 | Sin registros | Sin registros | 5 | 10 | 0 | |
29 | 1-1-4 | 0-0-0 | 2-3 | 25532614 | RIVERA MARCELO ALEJANDRO | 01-09-2011 | 01-09-2011 | Ver | Sin registros | 12 | 10 | 0 | |
- Fin de Listado - |